KRS 0000594617
NIP7651692008
REGON36336097000000
NazwaSYSTEM SŁONECZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSYSTEM SŁONECZNY
Data rejestracji 30 gru 2015 (9 lat temu) 30 gru 2015
Data usunięcia 15 mar 2022 15 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SALWATORSKA, 14, KRAKÓW, 30-109, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7651692008
data rejestracji 01 lut 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHWspólnik
2015-12-30
2019-01-03
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
33127859000000
Wspólnik
2019-01-03
2019-09-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
36162645800000
SUNLY LAND AS
Wspólnik
2019-09-16
2020-06-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000.00 ZŁ.
Wspólnik
2020-06-02
2022-03-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000.00 ZŁ
38554843200000
TADAS NAVICKAS
reprezentant
1974-06-06
TADAS NAVICKAS
Beneficjent
1974-06-06
PRIIT LEPASEPP
Beneficjent
1986-07-25
TADAS NAVICKAS
Beneficjent
TADAS NAVICKAS JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SYSTEM SŁONECZNY SP. Z O.O. W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1. A) TIRET 5 UPPPOFT
PRIIT LEPASEPP
Beneficjent
PRIIT LEPASEPP JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE Z GRUPY (SUNLY LAND AS) WYWIERAJĄCEJ ISTOTNY WPŁYW NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SYSTEM SŁONECZNY SP. Z O.O. W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1. A) TIRET 5 UPPPOFT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT NYL
PREZES ZARZĄDU
2015-12-30
2019-01-03
ANNA MAŁGORZATA ZAGRAJEK
PREZES ZARZĄDU
2019-01-03
2019-09-16
TADAS NAVICKAS
PREZES ZARZĄDU
2019-09-16
2022-03-15
1974-06-06
2015-12-30
2019-01-03
UL. BYDGOSKA, 74, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie