KRS 0000594580
NIP7352865607
REGON36336330700000
NazwaKONSYLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKONSYLIUM
Data rejestracji 30 gru 2015 (9 lat temu) 30 gru 2015
Data usunięcia 31 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. ZAWADY, 205, OCHOTNICA GÓRNA, 34-453, OCHOTNICA GÓRNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMIEWA JOANNA BERSKA
Wspólnik
2015-12-30
2016-03-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
PAWEŁ FILARECKI
Wspólnik
2016-03-23
2017-01-31
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁ
KRZYSZTOF JANUSZ
Wspólnik
2016-03-23
2017-01-31
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ
WITOLD MAJERCZAK
Wspólnik
2016-03-23
2017-01-31
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF JANUSZ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-23
2017-01-31
PAWEŁ FILARECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-23
2017-01-31
WITOLD MAJERCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-23
2017-01-31
EWA JOANNA BERSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-12-30
2016-03-23
2015-12-30
2016-01-28
205, OCHOTNICA GÓRNA, 34-453, OCHOTNICA GÓRNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie