KRS 0000594133
NIP7010533635
REGON36343514200000
NazwaONS INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaONS INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 gru 2015 (9 lat temu) 30 gru 2015
Data usunięcia 06 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. FLORY, 9, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKRZYSZTOF KAROL BOJCZUK
Wspólnik
2015-12-30
2021-05-06
MACIEJ PAWEŁ BOJCZUK
Wspólnik
2015-12-30
2021-05-06
JANUSZ PIOTR BULAK
Wspólnik
2015-12-30
2021-05-06
PIOTR KUCHARCZYK
Wspólnik
2015-12-30
2021-05-06
KRZYSZTOF ANDRZEJ KUK
Wspólnik
2016-02-09
2021-05-06
Wspólnik
2015-12-30
2021-05-06
36331610100000
JANUSZ PIOTR BULAK
reprezentant
MACIEJ PAWEŁ BOJCZUK
Beneficjent
KRZYSZTOF KAROL BOJCZUK
Beneficjent
JANUSZ PIOTR BULAK
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ KUK
reprezentant
PIOTR KUCHARCZYK
reprezentant
MACIEJ PAWEŁ BOJCZUK
reprezentant
KRZYSZTOF KAROL BOJCZUK
reprezentant
KRZYSZTOF ANDRZEJ KUK
Beneficjent
PIOTR KUCHARCZYK
Beneficjent
MACIEJ PAWEŁ BOJCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF KAROL BOJCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JANUSZ PIOTR BULAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF ANDRZEJ KUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PIOTR KUCHARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ONS INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ONS INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ONS INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU PIOTR KUCHARCZYK, WICEPREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF BOJCZUK, CZŁONEK ZARZĄDU MACIEJ BOJCZUK, CZŁONEK ZARZĄDU JANUSZ BULAK ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU KRZYSZTOFŁ KUK.
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-30
2021-05-06
36331610100000
2015-12-30
2021-05-06
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-12-30
2021-05-06
ONS INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-12-30
2021-05-06
UL. FLORY, 9, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-30
2021-05-06
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-12-30
2021-05-06
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2015-12-30
2021-05-06
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2015-12-30
2021-05-06
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2015-12-30
2021-05-06
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-12-30
2021-05-06
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2015-12-30
2021-05-06
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-12-30
2021-05-06
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-12-30
2021-05-06
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-12-30
2021-05-06
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie