KRS 0000593846
NIP9542761243
REGON36333002900000
NazwaSORR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSORR
Data rejestracji 29 gru 2015 (9 lat temu) 29 gru 2015
Data usunięcia 08 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TEATRALNA, 12, KATOWICE, 40-003, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEJOANNA RYNKIEWICZ
Wspólnik
2015-12-29
2018-01-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ŁUKASZ MARCIN ZIMNOL
Wspólnik
2016-01-26
2018-01-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ŁUKASZ MARCIN ZIMNOL
Likwidator
2017-02-10
2018-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
JOANNA RYNKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-12-29
2016-01-26
ŁUKASZ MARCIN ZIMNOL
PREZES ZARZĄDU
2016-01-26
2017-02-10
2015-12-29
2017-02-10
SORR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIZALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie