KRS 0000593797
NIP7393880957
REGON36331532000000
NazwaCENTRALA HANDLOWO PRODUKCYJNA "ABAKUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCENTRALA HANDLOWO PRODUKCYJNA "ABAKUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 gru 2015 (9 lat temu) 28 gru 2015
Data usunięcia 07 mar 2022 07 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. LUBELSKA, 41G, OLSZTYN, 10-408, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIARTUR PIOTR SMOLIŃSKI
Beneficjent
WOJCIECH JAKUB DOMAŃSKI
Beneficjent
DARIUSZ ANTONI DRAGAN
Beneficjent
ARTUR PIOTR SMOLIŃSKI
reprezentant
WOJCIECH JAKUB DOMAŃSKI
reprezentant
WOJCIECH JAKUB DOMAŃSKI
Wspólnik
2015-12-28
2022-03-07
Wspólnik
2015-12-28
2022-03-07
51000978500000
DARIUSZ ANTONI DRAGAN
Wspólnik
2015-12-28
2022-03-07
ARTUR PIOTR SMOLIŃSKI
Wspólnik
2015-12-28
2022-03-07
ARTUR PIOTR SMOLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WOJCIECH JAKUB DOMAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
DARIUSZ ANTONI DRAGAN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: WOJCIECH JAKUB DOMAŃSKI - PREZES ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI DARIUSZ ANTONI DRAGAN - CZŁONEK ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI ARTUR PIOTR SMOLIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-28
2022-03-07
51000978500000
2015-12-28
2022-03-07
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-12-28
2022-03-07
CENTRALA HANDLOWO PRODUKCYJNA "ABAKUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-12-28
2022-03-07
UL. LUBELSKA, 41G, OLSZTYN, 10-408, OLSZTYN, POLSKA
2015-12-28
2022-03-07
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-12-28
2022-03-07
25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2015-12-28
2022-03-07
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-12-28
2022-03-07
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2015-12-28
2022-03-07
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-12-28
2022-03-07
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-12-28
2022-03-07
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2015-12-28
2022-03-07
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-12-28
2022-03-07
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2015-12-28
2022-03-07
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie