KRS 0000593426
NIP6342852790
REGON36329451700000
NazwaASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 gru 2015 (9 lat temu) 22 gru 2015
Data usunięcia 31 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 45, KATOWICE, 40-048, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKSYLWIA BARBARA HAKUBA PYKA
Wspólnik
2015-12-22
2016-05-31
Wspólnik
2015-12-22
2016-05-31
14696117200000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK, TJ. PANI SYLWIA BARBARA HAKUBA-PYKA ORAZ ASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI ASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU ASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ PREZES ZARZĄDU PAN MAREK RAFAŁ WAZOWSKI ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU PANI AGNIESZKA JOANNA WAZOWSKA.
SYLWIA BARBARA HAKUBA PYKA
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-22
2016-05-31
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-22
2016-05-31
14696117200000
2015-12-22
2016-05-31
SPÓŁKA JAWNA
2015-12-22
2016-05-31
ASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
2015-12-22
2016-05-31
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 45, KATOWICE, 40-048, KATOWICE, POLSKA
2015-12-22
2016-05-31
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-12-22
2016-05-31
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2015-12-22
2016-05-31
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-12-22
2016-05-31
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2015-12-22
2016-05-31
7733Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
2015-12-22
2016-05-31
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2015-12-22
2016-05-31
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-12-22
2016-05-31
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie