KRS 0000593325
NIP5272755413
REGON36335397000000
NazwaDT SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDT SEVEN
Data rejestracji 28 gru 2015 (9 lat temu) 28 gru 2015
Data usunięcia 03 mar 2020 03 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWOLIPIE, 16, WARSZAWA, 01-005, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@DTSEVEN.COM
Dane podatkowe
NIP 5272755413
data rejestracji 06 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIADAM MACIEJ WASILEWSKI
Wspólnik
2015-12-28
2020-03-03
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF KRZOSEK
Wspólnik
2015-12-28
2020-03-03
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
KATARZYNA KRÓLAK
Wspólnik
2015-12-28
2020-03-03
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
KONRAD MARCIN DZIAŁAK
Wspólnik
2015-12-28
2020-03-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KONRAD MARCIN DZIAŁAK
Likwidator
2017-05-12
2020-03-03
KATARZYNA KRÓLAK
Likwidator
2017-05-12
2020-03-03
ADAM MACIEJ WASILEWSKI
Likwidator
2017-05-12
2020-03-03
KRZYSZTOF KRZOSEK
Likwidator
2017-05-12
2020-03-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z WYŁĄCZENIEM OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ: A) NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000,00 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) NIE PRZEKRACZA KWOTY 500.000,00 ZŁ. (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, C) PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST CAŁY ZARZĄD.
ADAM MACIEJ WASILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-28
2017-05-12
KRZYSZTOF KRZOSEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-28
2017-05-12
KONRAD MARCIN DZIAŁAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-28
2017-05-12
KATARZYNA KRÓLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-28
2017-05-12
2015-12-28
2017-05-12
DT SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie