KRS 0000592983
NIP9542761042
REGON36313693600000
NazwaNORTHMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNORTHMILL
Data rejestracji 18 gru 2015 (9 lat temu) 18 gru 2015
Data usunięcia 10 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. UNIWERSYTECKA, 20, KATOWICE, 40-007, KATOWICACH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542761042
data rejestracji 04 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHNORTHMILL AB
Wspólnik
2015-12-18
2020-12-10
2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00ZŁ
KARL INGEMAR KÄLLBERG
Beneficjent
1965-09-24
PER GUSTAF GRANATH
Beneficjent
1954-01-02
MARGARETA ANNA LINDAHL
Beneficjent
1976-10-25
HIKMET EGO
Beneficjent
1974-09-01
GEORGE KURT
Beneficjent
1981-03-30
ŁUKASZ KRZYSZTOF BAŃCARZ
reprezentant
ŁUKASZ BAŃCARZ
Likwidator
2020-02-21
2020-12-10
KARL INGEMAR KÄLLBERG
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
PER GUSTAF GRANATH
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MARGARETA ANNA LINDAHL
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
HIKMET EGO
Beneficjent
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
GEORGE KURT
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU: A)JEDNOOSOBOWEGO-OŚWIADCZENIA W IMENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU, B)WIELOOSOBOEGO-OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARCIN ZIÓŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-18
2020-02-21
ŁUKASZ BAŃCARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-18
2020-02-21
HIKMET EGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-18
2020-02-21
1974-09-01
GEORGE KURT
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-18
2020-02-21
1981-03-30
2015-12-18
2020-02-21
NORTHMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-18
2019-05-11
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 7, KATOWICE, 40-005, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie