KRS 0000592864
NIP1182116570
REGON36327994300000
NazwaVERTIGS KANCELARIA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVERTIGS KANCELARIA RP
Data rejestracji 17 gru 2015 (9 lat temu) 17 gru 2015
Data usunięcia 02 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 24, PASS, 05-870, PASS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘANNA SUCHERSKA
Wspólnik
2015-12-17
2019-10-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
IWONA LENA WOJTCZYK
Wspólnik
2015-12-17
2019-10-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IWONA LENA WOJTCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-17
2019-10-02
ANNA SUCHERSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-17
2019-10-02
2015-12-17
2019-10-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-17
2019-10-02
VERTIGS KANCELARIA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-17
2019-10-02
24, PASS, 05-870, PASS, POLSKA
2015-12-17
2019-10-02
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2015-12-17
2019-10-02
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-12-17
2019-10-02
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2015-12-17
2019-10-02
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-12-17
2019-10-02
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2015-12-17
2019-10-02
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-12-17
2019-10-02
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2015-12-17
2019-10-02
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2015-12-17
2019-10-02
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2015-12-17
2019-10-02
856 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie