KRS 0000592710
NIP9492204367
REGON36326800000000
NazwaHARBA WINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHARBA WINE
Data rejestracji 18 gru 2015 (9 lat temu) 18 gru 2015
Data usunięcia 06 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚLĄSKA, 22, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANASŁAWOMIR GUSTAW LISEK
Wspólnik
2017-01-17
2017-09-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
DAMIAN SZAJKOWSKI
Wspólnik
2017-01-17
2019-12-06
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
DAMIAN ROBERT MISZCZAK
Wspólnik
2017-01-17
2017-09-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
VALENTIN STEPULEAC
Wspólnik
2017-09-26
2019-12-06
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ
KAMILA MARIA ARKIT
Wspólnik
2015-12-18
2017-09-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
KAMILA MARIA ARKIT
PREZES ZARZĄDU
2015-12-18
2016-11-22
RAFAŁ JAN UCHROŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2016-05-05
2017-01-17
RAFAŁ JAN UCHROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-17
2017-09-26
2015-12-18
2017-03-30
UL. MIROWSKA, 151A, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie