KRS 0000591718
NIP1132899914
REGON36325232900000
NazwaNORDFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNORDFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 16 gru 2015 (9 lat temu) 16 gru 2015
Data usunięcia 14 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MIĘDZYNARODOWA, 68, WARSZAWA, 03-922, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1132899914
data rejestracji 30 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJRAFAŁ BORYS ŁUCZKIEWICZ
Wspólnik
2015-12-16
2021-12-14
WOJCIECH GODLEWSKI
Wspólnik
2015-12-16
2021-12-14
WOJCIECH GODLEWSKI
reprezentant
RAFAŁ BORYS ŁUCZKIEWICZ
Beneficjent
WOJCIECH GODLEWSKI
Beneficjent
RAFAŁ BORYS ŁUCZKIEWICZ
reprezentant
RAFAŁ BORYS ŁUCZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WOJCIECH GODLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. NORDFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTOWANY JEST NA NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI NORDFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WCHODZĄ: RAFAŁ BORYS ŁUCZKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU WOJCIECH GODLEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-16
2021-12-14
36287410600000
2015-12-16
2021-12-14
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-12-16
2021-12-14
NORDFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-12-16
2021-12-14
UL. MIĘDZYNARODOWA, 68, WARSZAWA, 03-922, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-16
2021-12-14
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-12-16
2021-12-14
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-12-16
2021-12-14
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2015-12-16
2021-12-14
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2015-12-16
2021-12-14
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2015-12-16
2021-12-14
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-12-16
2021-12-14
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2015-12-16
2021-12-14
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie