KRS 0000591582
NIP5542933653
REGON36321134200000
NazwaDEBITUM DEMISIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDEBITUM DEMISIT
Data rejestracji 11 gru 2015 (9 lat temu) 11 gru 2015
Data usunięcia 06 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 19, BYDGOSZCZ, 85-231, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHRAFAŁ KITOWSKI
Wspólnik
2015-12-11
2024-09-06
LICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500 ZŁ
RADOSŁAW MAREK OLSZEWSKI
Wspólnik
2015-12-11
2024-09-06
LICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500 ZŁ
RADOSŁAW MAREK OLSZEWSKI
Beneficjent
RAFAŁ KITOWSKI
Beneficjent
RADOSŁAW MAREK OLSZEWSKI
reprezentant
RAFAŁ KITOWSKI
reprezentant
RADOSŁAW MAREK OLSZEWSKI
Likwidator
2023-03-15
2024-09-06
RAFAŁ KITOWSKI
Likwidator
2023-03-15
2024-09-06
RADOSŁAW MAREK OLSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RAFAŁ KITOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADOSŁAW MAREK OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-11
2023-03-15
RAFAŁ KITOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-11
2023-03-15
2015-12-11
2023-03-15
DEBITUM DEMISIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-11
2016-12-14
UL. DWORCOWA, 71, BYDGOSZCZ, 85-009, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie