KRS 0000591259
NIP7382149212
REGON36320089300000
NazwaPATOMORFOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPATOMORFOLOGIA
Data rejestracji 10 gru 2015 (9 lat temu) 10 gru 2015
Data usunięcia 15 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 55, BANICA, 38-315, BANICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PROJEKT.FK@OP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #86 OPIEKA ZDROWOTNA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃGRZEGORZ BOGDAN MALENTA
Wspólnik
2015-12-10
2021-11-15
LICZBA UDZIAŁÓW: 225 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 22.500,00 ZŁ
WIESŁAW EDWARD TOMASZEWSKI
Wspólnik
2015-12-10
2021-11-15
LICZBA UDZIAŁÓW: 225 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 22.500,00 ZŁ
RADOSŁAW TOMASZ KOZŁOWSKI
Wspólnik
2015-12-10
2021-11-15
LICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 5.000,00 ZŁ
RUSLANA BREHIN
Beneficjent
1979-07-25
OŁEKSANDR MOROZOW
Beneficjent
OŁEKSANDR MOROZOW
reprezentant
RUSLANA BREHIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OŁEKSANDR MOROZOW
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ BOGDAN MALENTA
PREZES ZARZĄDU
2015-12-10
2019-07-05
WIESŁAW EDWARD TOMASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-10
2019-07-05
RADOSŁAW TOMASZ KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-10
2019-07-05
2015-12-10
2021-11-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-10
2021-11-15
PATOMORFOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-10
2021-11-15
55, BANICA, 38-315, BANICA, POLSKA
2015-12-10
2021-11-15
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-12-10
2021-11-15
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2015-12-10
2021-11-15
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2015-12-10
2021-11-15
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2015-12-10
2021-11-15
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-12-10
2021-11-15
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2015-12-10
2021-11-15
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2015-12-10
2021-11-15
86 - OPIEKA ZDROWOTNA
2015-12-10
2021-11-15
85 - EDUKACJA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie