KRS 0000590884
NIP9442249824
REGON36319223100000
Nazwa3CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa3CONTROLS
Data rejestracji 09 gru 2015 (9 lat temu) 09 gru 2015
Data usunięcia 15 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODOLE, 60, KRAKÓW, 30-394, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CONTACT@3-CONTROLS.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5829 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWOJCIECH SOROKA
Wspólnik
2015-12-09
2022-06-15
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300 ZŁ
JULIA MARIA SZOTA PACHOWICZ
Wspólnik
2015-12-09
2022-06-15
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3800 ZŁ.
PIOTR PAWEŁ GORYL
Wspólnik
2015-12-09
2022-06-15
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.900 ZŁ
JULIA MARIA SZOTA PACHOWICZ
Likwidator
2020-01-23
2022-06-15
PIOTR PAWEŁ GORYL
Likwidator
2020-01-23
2022-06-15
EDYTA ŻYGAS
Kurator
2019-02-21
2020-01-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH SOROKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-09
2018-10-15
JULIA MARIA SZOTA PACHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-09
2016-04-15
PIOTR PAWEŁ GORYL
PREZES ZARZĄDU
2015-12-09
2017-12-07
2015-12-09
2020-01-23
3CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostosowanie systemu Tango Controls do wymagań przemysłowych dla potrzeb rozwoju działalności firmy 3Controls Sp. z o.o.
123 000,00 zł
90 000,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie