KRS 0000590108
NIP8982215544
REGON36318279300000
NazwaSR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSR SOLAR
Data rejestracji 07 gru 2015 (9 lat temu) 07 gru 2015
Data usunięcia 28 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GWARNA, 15, WROCŁAW, 50-001, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJPIOTR PAWEŁ JELONEK
Członek Organu Nadzoru
2015-12-07
2021-01-26
KAROLINA OCHRYMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-12-07
2021-01-26
JOZEFINA MATAJOWA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-07
2021-01-26
RASTISLAV ONDREJKA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-07
2021-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE W TRAKCIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI DO 1.000.000ZŁ. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JAKUB JERZY DERYNG DYMITROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-12-07
2021-01-26
STANISLAV MATAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-07
2021-01-26
2015-12-07
2019-10-11
UL. KURKOWA, 14, WROCŁAW, 50-208, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie