KRS 0000589926
NIP5223047107
REGON36315541900000
NazwaQ11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQ11
Data rejestracji 03 gru 2015 (9 lat temu) 03 gru 2015
Data usunięcia 23 mar 2022 23 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SPESIVTSEVAVALERIYA@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYVALERIYA SPESIVTSEVA
Wspólnik
2015-12-03
2016-10-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,- ZŁOTYCH
MYKOLA MELNYK
Wspólnik
2015-12-03
2016-10-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,- ZŁOTYCH
PAWEŁ PIOTR CZYŻEWSKI
Wspólnik
2016-10-11
2022-03-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ PIOTR CZYŻEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-11
2018-09-28
VALERIYA SPESIVTSEVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-03
2016-10-11
MYKOLA MELNYK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-03
2016-10-11
2015-12-03
2022-03-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-03
2022-03-23
Q11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-03
2022-03-23
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-03
2022-03-23
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-12-03
2022-03-23
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2015-12-03
2022-03-23
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2015-12-03
2022-03-23
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-12-03
2022-03-23
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-12-03
2022-03-23
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2015-12-03
2022-03-23
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2015-12-03
2022-03-23
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2015-12-03
2022-03-23
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-12-03
2022-03-23
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie