KRS 0000589803
NIP8971816872
REGON36316614000000
NazwaMAPOWANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAPOWANKI
Data rejestracji 02 gru 2015 (9 lat temu) 02 gru 2015
Data usunięcia 11 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEGNICKA, 57E, WROCŁAW, 54-203, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email D.BURAWSKI@MAPOWANKI.PL
Dane podatkowe
NIP 8971816872
data rejestracji 01 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIDARIUSZ BURAWSKI
Beneficjent
DARIUSZ BURAWSKI
reprezentant
Wspólnik
2015-12-02
2022-02-11
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02174062800000
DARIUSZ BURAWSKI
Beneficjent
POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OŚRODEK WSPIERANIA INNOWACYJNYCH BIZNESÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% W SPÓŁCE MAPOWANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z AKTEM ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI, W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I PODEJMUJE DECYZJE W SPRAWACH ZASTRZEŻONYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDYBY USTANOWIONY ZOSTAŁ ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWACH ZASTRZEŻONYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI.
DARIUSZ BURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-02
2022-02-11
2015-12-02
2017-01-12
KOCZMORAN DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-02
2017-05-22
UL. BISKUPIA, 11, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie