KRS 0000589582
NIP9731024698
REGON36312372100000
NazwaJBK 3000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJBK 3000
Data rejestracji 01 gru 2015 (9 lat temu) 01 gru 2015
Data usunięcia 05 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 6 SIERPNIA, 14, ŁÓDŹ, 90-416, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9731024698
data rejestracji 01 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJJAKUB JAN GAJEWSKI
Wspólnik
2015-12-01
2019-01-15
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2400,00 ZŁ
IWONA GAJEWSKA
Wspólnik
2015-12-01
2017-05-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JACEK RYSZARD GAJEWSKI
Wspólnik
2017-05-23
2019-01-15
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600,00Z Ł
KATARZYNA KULAZIŃSKA
Wspólnik
2019-01-15
2020-10-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
KATARZYNA KULAZIŃSKA
Beneficjent
KATARZYNA KULAZIŃSKA
reprezentant
KATARZYNA KULAZIŃSKA
Likwidator
2019-11-15
2020-10-05
KATARZYNA KULAZIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA SIĘ ON Z PREZESA ZARZĄDU , KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAKUB JAN GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-01
2017-05-23
JACEK RYSZARD GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-23
2019-01-15
KATARZYNA KULAZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-01-15
2019-11-15
2015-12-01
2019-11-15
JBK 3000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-01
2019-04-08
UL. TOWAROWA, 16, ZIELONA GÓRA, 65-114, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie