KRS 0000589511
NIP6912513123
REGON36316454200000
NazwaTANKEN BAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTANKEN BAK POLSKA
Data rejestracji 02 gru 2015 (9 lat temu) 02 gru 2015
Data usunięcia 10 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. WOLNOŚCI, 4C, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHTANKEN BAK AS LIMITED COMPANY
Wspólnik
2015-12-02
2019-12-10
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT)
KONRAD MACIEJ WĘGRZYNIAK
Likwidator
2018-01-05
2019-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZOBOWIĄZANIACH POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST ZGODA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA SPÓŁKI.
KONRAD WĘGRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-02
2018-01-05
GAUTE BENONI IVERSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-02
2018-01-05
OIVIND SOLGARD JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-02
2018-01-05
2015-12-02
2016-08-02
TANKEN BAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-02
2018-01-05
TANKEN BAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-02
2017-03-28
PL. WOLNOŚCI, 4C, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie