KRS 0000589153
NIP1251637037
REGON36310224500000
NazwaENRECO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaENRECO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 lis 2015 (9 lat temu) 30 lis 2015
Data usunięcia 24 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. LEGIONÓW, 115, WOŁOMIN, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1251637037
data rejestracji 21 gru 2015
status Czynny
84249000050000460067581142
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
34249000050000450077861181
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPAWEŁ RACHWAŁ
Wspólnik
2015-11-30
2021-11-24
MAURYCY KAROL SZWAJKAJZER
Wspólnik
2015-11-30
2021-04-09
EWELINA KUSTRA
Wspólnik
2021-04-09
2021-11-24
PAWEŁ RACHWAŁ
Beneficjent
EWELINA KUSTRA
Beneficjent
PAWEŁ RACHWAŁ
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ RACHWAŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EWELINA KUSTRA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ.ENRECO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY TJ.ZARZĄD W OSOBACH PAWEŁ RACHWAŁ - PREZES ZARZĄDU I EWELINA KUSTRA - CZŁONEK ZARZĄDU. ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-30
2021-04-09
36248580100000
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-09
2021-11-24
38824772500000
2015-11-30
2021-04-09
ENRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie