KRS 0000588421
NIP8842759066
REGON36307748700000
NazwaMDEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMDEWELOPER
Data rejestracji 25 lis 2015 (9 lat temu) 25 lis 2015
Data usunięcia 22 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 276, WROCŁAW, 51-312, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14260000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8842759066
data rejestracji 25 lis 2015
status Czynny
20105015751000009080688626
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
58958400082001001540190029
BS9584 Centrala
ul. Wrocławska 36 56-400 oleśnicki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #55 HOTELE I RESTAURACJE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANAWspólnik
2018-09-13
2021-11-22
30.000 (TRZYDZIEŚCI) TYSIĘCY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000.000,00 ZŁ (TRZY MILION) ZŁOTYCH
02128795600000
ANDRZEJ DARIUSZ BALCERZAK
Wspólnik
2019-07-31
2021-11-22
80.000 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000.000,00 ZŁ (OSIEM MILIONÓW) ZŁOTYCH
MICHAŁ PATRYK JAROSZEK
Wspólnik
2021-06-15
2021-11-22
22.600 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.260.000,00 ZŁ (DWA MILIONY DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIAT TYSIECY) ZŁOTYCH
JAKUB WALDEMAR FYK
Wspólnik
2015-11-25
2020-04-03
9.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 960.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAKUB WALDEMAR FYK
Beneficjent
JAKUB WALDEMAR FYK
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ DARIUSZ BALCERZAK
Prokurent
2018-09-13
2021-11-22
PROKURENT SAMOISTNY
JAKUB WALDEMAR FYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAKUB WALDEMAR FYK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-25
2021-11-22
2015-11-25
2016-09-23
77A, LUTOMIA DOLNA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
2016-09-23
2018-09-13
UL. KIEŁCZOWSKA, 18B, WROCŁAW, 51-315, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie