KRS 0000588144
NIP9662100745
REGON36307022600000
NazwaPARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARTA
Data rejestracji 24 lis 2015 (9 lat temu) 24 lis 2015
Data usunięcia 09 mar 2023 09 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 74, CHOROSZCZ, 16-070, CHOROSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 405000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9662100745
data rejestracji 01 lut 2016
status Czynny
15114020040000311208132716
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
21114017750000369896002001
mBank Oddział Korporacyjny Białystok
ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA
22114020040000381204466520
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
24114020040000380276059017
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
62102013320000190210612572
PKO Oddział 1 w Białymstoku
pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
72806000040040209320000010
BS8060 Centrala
ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEADAM KOTYŃSKI
Wspólnik
2015-11-24
2023-03-09
8.019 (OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.950 (CZTERYSTA TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
BOGDAN JAN KUBIES
Wspólnik
2015-11-24
2019-12-11
4.050 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.500 (DWIEŚCIE DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MICHAŁ MAREK KUBIES
Wspólnik
2019-12-11
2021-07-14
4.050 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.500 (DWIEŚCIE DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ADAM KOTYŃSKI
Beneficjent
ADAM KOTYŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
KAROL KOTYŃSKI
Prokurent
2021-07-14
2023-03-09
PROKURA ŁĄCZNA
ADAM KOTYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ADAM KOTYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-24
2021-07-14
ADAM KOTYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-07-14
2023-03-09
BOGDAN JAN KUBIES
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-24
2019-12-11
MICHAŁ MAREK KUBIES
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-11
2021-07-14
2015-11-24
2016-02-11
UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 4, BIAŁYSTOK, 15-143, BIAŁYSTOK, POLSKA
2016-02-11
2017-02-27
UL. WARSZAWSKA, 80, CHOROSZCZ, 16-070, CHOROSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie