KRS 0000588116
NIP9471986011
REGON36308798800000
NazwaEWRESS SZCZEPANIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaEWRESS SZCZEPANIAK
Data rejestracji 27 lis 2015 (9 lat temu) 27 lis 2015
Data usunięcia 25 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ALEKSANDROWSKA, 67/93, ŁÓDŹ, 91-205, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9471986011
data rejestracji 20 lut 2016
status Czynny
88102033520000170202240604
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
92878000070117763110020001
BS8780 Centrala
ul. Senatorska 2A 95-070 zgierski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAKATARZYNA EWA ŁUCZAK
Wspólnik
2015-11-27
2016-11-04
RYSZARD BOGUSŁAW SZCZEPANIAK
Wspólnik
2015-11-27
2022-11-25
KATARZYNA EWA SZCZEPANIAK
Wspólnik
2016-11-04
2021-03-18
KATARZYNA EWA SZCZEPANIAK
Wspólnik
2021-03-18
2022-11-25
KATARZYNA EWA SZCZEPANIAK
Beneficjent
RYSZARD BOGUSŁAW SZCZEPANIAK
Beneficjent
RYSZARD BOGUSŁAW SZCZEPANIAK
zgłaszający - członek zarządu
RYSZARD BOGUSŁAW SZCZEPANIAK
Prokurent
2016-11-04
2022-11-25
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA EWA SZCZEPANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RYSZARD BOGUSŁAW SZCZEPANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT
KATARZYNA EWA ŁUCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-27
2016-11-04
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-04
2021-03-18
36549028600000
KATARZYNA EWA SZCZEPANIAK
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-18
2022-11-25
2015-11-27
2016-11-04
EWRESS ŁUCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-04
2021-03-18
EWRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie