KRS 0000587159
NIP5252636639
REGON36303525300000
NazwaUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUM POLSKA
Data rejestracji 20 lis 2015 (9 lat temu) 20 lis 2015
Data usunięcia 02 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252636639
data rejestracji 20 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAWILLIAM BARNETT
Beneficjent
1976-11-11
ROBERT BARNETT
Beneficjent
1944-05-31
CHRISTOPHER FINCH ROBERTS
reprezentant
1962-05-24
JAMES BENJAMIN MACER
reprezentant
UNITED MOLASSES MARKETING LIMITED
Wspólnik
2015-11-20
2021-09-02
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
JAMES BENJAMIN MACER
Likwidator
2020-08-21
2021-09-02
WILLIAM BARNETT
Beneficjent
32% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ 100% WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ROBERT BARNETT
Beneficjent
41% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ 100% WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CHRISTOPHER FINCH ROBERTS
PREZES ZARZĄDU
2015-11-20
2020-08-21
1962-05-24
JAMES BENJAMIN MACER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-20
2020-08-21
2015-11-20
2020-08-21
UM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie