KRS 0000587105
NIP8652562277
REGON36302694600000
Nazwa"WNM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"WNM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 lis 2015 (9 lat temu) 19 lis 2015
Data usunięcia 16 mar 2022 16 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 6, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8652562277
data rejestracji 01 lut 2016
status Czynny
75124051941111001066783018
PEKAO Oddział w Tarnowie pl. Kazimierz Wielkiego 3a
pl. Kazimierza Wielkiego 3a 33-100 Tarnów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0143Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWSŁAWOMIR STANISŁAW MIGDA
Wspólnik
2015-11-19
2022-03-16
PATRYCJA ANNA BANDASIEWICZ
Wspólnik
2015-11-19
2022-03-16
Wspólnik
2015-11-19
2022-03-16
36219934300000
PATRYCJA BANDASIEWICZ
Beneficjent
NIKOLA ADELA MIGDA
Beneficjent
SŁAWOMIR STANISŁAW MIGDA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PATRYCJA BANDASIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
TAK DŁUGO, JAK DŁUGO WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST PATRYCJA BANDASIEWICZ PRZYSŁUGUJE JEJ UPRAWNIENIE OSOBISTE W POSTACI DODATKOWYCH GŁOSÓW, KTÓRYCH LICZBA STANOWI DWUKROTNOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW.
NIKOLA ADELA MIGDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZOWI). KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST WNM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU - SŁAWOMIR STANISŁAW MIGDA.
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-19
2022-03-16
36219934300000
2015-11-19
2022-03-16
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-11-19
2022-03-16
"WNM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-11-19
2022-03-16
UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 6, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA
2015-11-19
2022-03-16
8623Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
2015-11-19
2022-03-16
0143Z - CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH
2015-11-19
2022-03-16
1091Z - PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
2015-11-19
2022-03-16
4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2015-11-19
2022-03-16
4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-11-19
2022-03-16
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2015-11-19
2022-03-16
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2015-11-19
2022-03-16
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2015-11-19
2022-03-16
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-11-19
2022-03-16
8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie