KRS 0000586465
NIP7010520785
REGON36301496600000
NazwaHASHTAG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHASHTAG STUDIO
Data rejestracji 17 lis 2015 (9 lat temu) 17 lis 2015
Data usunięcia 28 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 4/6, WARSZAWA, 00-333, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010520785
data rejestracji 01 sty 2016
status Czynny
23102010680000170202897676
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
28102010680000150202897684
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
33102010680000130202897692
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄSERGEY SKATERSHCHIKOV
Wspólnik
2015-11-17
2017-10-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
IZABELA AGNIESZKA DEPCZYK
Wspólnik
2015-11-17
2017-10-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
NORMAN HANSEN
Wspólnik
2017-10-05
2019-09-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
8+ HOLDINGS LLC
Wspólnik
2019-09-30
2024-06-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
SŁAWOMIR WITKOWSKI
Powiernik
2021-02-12
2024-06-28
BRIAN MCCONVILLE
Beneficjent
1966-08-26
ALEKSANDR RUBIN
Beneficjent
1978-01-12
JULIA ANETA WASOWSKA
reprezentant
JULIA ANETA WASOWSKA
Likwidator
2020-11-09
2024-06-28
BRIAN MCCONVILLE
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE 8+ HOLDINGS LLC, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
ALEKSANDR RUBIN
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE 8+ HOLDINGS LLC, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
SERGEY SKATERSHCHIKOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-17
2017-02-10
IZABELA AGNIESZKA DEPCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-29
2017-03-29
MARCIN DEPCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-10
2017-03-29
MARCIN DEPCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-03-29
2017-09-29
JULIA ANETA WASOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-09-29
2019-08-23
MICHAEL JOHN MC CLELLAN
PREZES ZARZĄDU
2019-08-23
2020-11-09
2015-11-17
2017-10-05
LIGHTHOUSE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-10-05
2020-11-09
HASHTAG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-11-09
2021-02-12
HASHTAG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2021-02-12
2023-10-24
HASHTAG STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2015-11-17
2016-07-20
UL. NOWOGRODZKA, 10, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-20
2017-02-10
UL. URSYNOWSKA, 54, WARSZAWA, 02-605, WARSZAWA, POLSKA
2017-02-10
2017-12-12
UL. OKÓLNIK, 11, WARSZAWA, 00-368, WARSZAWA, POLSKA
2017-12-12
2019-08-23
UL. CZERWONEGO KRZYŻA, 6, WARSZAWA, 00-377, WARSZAWA, POLSKA
2019-08-23
2020-07-16
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 13, WARSZAWA, 00-071, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie