KRS 0000586054
NIP6912512862
REGON36301543400000
NazwaTRANS GRAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANS GRAB
Data rejestracji 16 lis 2015 (9 lat temu) 16 lis 2015
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEJA JANA PAWŁA II, 1, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-335, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6912512862
data rejestracji 15 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIKRZYSZTOF ZBIGNIEW GRAB
Wspólnik
2015-11-16
2018-05-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MARTYNA PAULINA DĘBSKA
Wspólnik
2015-11-16
2017-03-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ (SŁOWNIE: TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2017-03-20
2021-01-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00ZŁ. (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14060585500000
ANDRZEJ GRZEGORZ DĘBSKI
Prokurent
2015-11-16
2017-03-20
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ MAREK TIETZ
Beneficjent
DARIUSZ MAREK TIETZ
reprezentant
DARIUSZ MAREK TIETZ
Likwidator
2019-05-07
2021-01-29
DARIUSZ MAREK TIETZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF ZBIGNIEW GRAB
PREZES ZARZĄDU
2015-11-16
2017-03-20
KRZYSZTOF ZBIGNIEW GRAB
WICE PREZES ZARZĄDU
2017-03-20
2017-10-10
DARIUSZ MAREK TIETZ
PREZES ZARZĄDU
2017-03-20
2019-05-07
2015-11-16
2019-05-07
TRANS GRAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-16
2018-08-01
4C, RACZKOWA, 59-241, LEGNICKIE POLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie