KRS 0000585208
NIP7831732910
REGON36293577600000
NazwaTHAYSSEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHAYSSEN GROUP
Data rejestracji 06 lis 2015 (9 lat temu) 06 lis 2015
Data usunięcia 17 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEKRZYSZTOF WAWRZYN BERDYCHOWSKI
Wspólnik
2015-11-06
2016-03-08
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
NICUSOR EUGEN VISAN
Wspólnik
2016-03-08
2023-02-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF WAWRZYN BERDYCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-06
2016-03-08
NICUSOR EUGEN VISAN
PREZES ZARZĄDU
2016-03-08
2023-02-17
2015-11-06
2016-03-08
SPICATORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-06
2016-03-08
UL. WIERZBIĘCICE, 44A, POZNAŃ, 61-568, POZNAŃ, POLSKA
2016-03-08
2019-06-11
UL. MŁYŃSKA, 5, POZNAŃ, 61-729, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie