KRS 0000584758
NIP6272743557
REGON36292725100000
NazwaSAPORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAPORTECH
Data rejestracji 05 lis 2015 (9 lat temu) 05 lis 2015
Data usunięcia 14 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. OSIEDLOWY, 2, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@SAPORTECH.PL
Dane podatkowe
NIP 6272743557
data rejestracji 16 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHKRZYSZTOF KRYSTIAN WYPUKOŁ
Wspólnik
2015-11-05
2019-01-14
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
KAMIL TOMASZ ZIMORSKI
Wspólnik
2015-11-05
2019-01-14
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 3.000,00 ZŁ
KAROL EUGENIUSZ STENCEL
Wspólnik
2015-11-05
2019-01-14
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF KRYSTIAN WYPUKOŁ
Likwidator
2017-02-14
2019-01-14
KAROL EUGENIUSZ STENCEL
Likwidator
2017-02-14
2019-01-14
KAMIL TOMASZ ZIMORSKI
Likwidator
2017-02-14
2019-01-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD WIELOOSOBOWY - SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W TYM PREZES DO KWOTY NETTO 20.000,00 ZŁ. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH PREZES Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU W TYM PREZES Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF KRYSTIAN WYPUKOŁ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-05
2017-02-14
KAMIL TOMASZ ZIMORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-05
2017-02-14
KAROL EUGENIUSZ STENCEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-05
2017-02-14
2015-11-05
2017-02-14
SAPORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie