KRS 0000584531
NIP9691615618
REGON36292961700000
NazwaKADUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKADUNA
Data rejestracji 05 lis 2015 (9 lat temu) 05 lis 2015
Data usunięcia 28 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KNURÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJADAM ŁUKASZ ZEMŁA
Wspólnik
2016-05-09
2016-07-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ
IZABELA KINGA ZEMŁA
Wspólnik
2016-05-09
2020-08-28
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250,00 ZŁ
STANISŁAW ZEMŁA
Wspólnik
2016-07-15
2020-08-28
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00;-ZŁ
Wspólnik
2015-11-05
2016-05-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
24346313400000
ADAM ŁUKASZ ZEMŁA
Prokurent
2016-05-09
2020-08-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARCIN ZBIGNIEW KUŹNIARZ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-05
2016-05-09
IZABELA KINGA ZEMŁA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-09
2020-08-28
2015-11-05
2019-03-13
UL. NIEPODLEGŁOŚCI, 102, KNURÓW, 44-190, KNURÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie