KRS 0000584118
NIP5272749619
REGON36296892000000
NazwaMONTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMONTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST
Data rejestracji 06 lis 2015 (9 lat temu) 06 lis 2015
Data usunięcia 12 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŁUCKA, 20, WARSZAWA, 00-845, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272749619
data rejestracji 20 lis 2015
status Czynny
23109018830000000144917185
SANPL 9 Oddział w Warszawie
ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA
34109018830000000147396695
SANPL 9 Oddział w Warszawie
ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA
52191010482787332754750001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLISŁAWOMIR SIARNIAK
Wspólnik
2015-11-06
2022-09-12
VESELIN DJUROVIĆ
Wspólnik
2015-11-06
2022-09-12
SŁAWOMIR SIARNIAK
Beneficjent
VESELIN DJUROVIĆ
Beneficjent
MAKSIM TKACZOW
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
RYSZARD JAN DĄBEK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
SŁAWOMIR SIARNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
VESELIN DJUROVIĆ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI.
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-06
2022-09-12
14032844000000
2015-11-06
2022-07-13
MONTING INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-11-06
2018-12-18
UL. ŁUCKA, 20, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie