KRS 0000584066
NIP7123302392
REGON36293394900000
NazwaBIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DROGPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DROGPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 lis 2015 (9 lat temu) 04 lis 2015
Data usunięcia 27 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BURSAKI, 19, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄWspólnik
2015-11-04
2020-01-27
43002021900000
TOMASZ KAROL GĄSECKI
Wspólnik
2015-11-04
2020-01-27
KRZYSZTOF STANISŁAW SURAJ
Wspólnik
2015-11-04
2020-01-27
JOANNA EWA GIEROBA
Wspólnik
2015-11-04
2020-01-27
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI (§ 11 UST 1 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 11 SIERPNIA 2015 ROKU) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W ZAKRESIE SPRAW KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KAŻDORAZOWO 20.000 PLN KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W ZAKRESIE SPRAW, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 PLN DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA 1. TOMASZ GĄSIECKI (PREZES ZARZĄDU) 2. KRZYSZTOF SURAJ 3. PROKURENT - BRAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-04
2020-01-27
43002021900000
2015-11-04
2020-01-27
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-11-04
2020-01-27
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DROGPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-11-04
2020-01-27
UL. BURSAKI, 19, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA
2015-11-04
2020-01-27
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2015-11-04
2020-01-27
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2015-11-04
2020-01-27
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-11-04
2020-01-27
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-11-04
2020-01-27
4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
2015-11-04
2020-01-27
4213Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
2015-11-04
2020-01-27
4313Z - WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
2015-11-04
2020-01-27
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2015-11-04
2020-01-27
01 - UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie