KRS 0000583731
NIP9532656415
REGON36287271600000
NazwaATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATIO
Data rejestracji 02 lis 2015 (9 lat temu) 02 lis 2015
Data usunięcia 04 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO, 28, BYDGOSZCZ, 85-232, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #72 INFORMATYKAWspólnik
2015-11-02
2018-09-21
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ
36141823400000
ANDRZEJ URBAŃSKI
Wspólnik
2018-09-21
2023-10-04
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALEKSANDRA WIŚNIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-02
2018-09-21
ANDRZEJ URBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-09-21
2023-10-04
2015-11-02
2018-09-21
UL. CZŁUCHOWSKA, 13, BYDGOSZCZ, 85-808, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie