KRS 0000583663
NIP1182116506
REGON36288826100000
NazwaKARGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKARGON
Data rejestracji 02 lis 2015 (9 lat temu) 02 lis 2015
Data usunięcia 13 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IZABELIN C, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182116506
data rejestracji 10 paź 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMICHAŁ HENRYK SIERMIŃSKI
Wspólnik
2015-11-02
2022-06-13
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1150 ZŁOTYCH
SZYMON ŁUKASZ SIERMIŃSKI
Wspólnik
2015-11-02
2022-06-13
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1150 ZŁOTYCH
ELŻBIETA SIERMIŃSKA
Wspólnik
2015-11-02
2022-06-13
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2700 ZŁOTYCH
MAREK ANDRZEJ SIERMIŃSKI
Prokurent
2016-06-16
2017-07-18
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MAREK ANDRZEJ SIERMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-02
2016-06-16
ROBERT BUDNY
CZŁONEK ZARZADU
2015-11-02
2016-06-16
PIOTR JAN KOPER
PREZES ZARZĄDU
2017-07-18
2019-05-07
ROBERT BUDNY
PREZES ZARZĄDU
2016-06-16
2017-07-18
2015-11-02
2019-05-10
UL. ŚRODKOWA, 34, IZABELIN C, 05-080, IZABELIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie