KRS 0000583302
NIP9512400138
REGON36285941400000
NazwaEASY FLAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEASY FLAT
Data rejestracji 29 paź 2015 (9 lat temu) 29 paź 2015
Data usunięcia 23 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII GRZEGORZEWSKIEJ, 2, WARSZAWA, 02-778, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMITOMASZ HENRYK BURNATOWICZ
Wspólnik
2015-10-29
2020-10-23
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
TOMASZ PRUSACZYK
Wspólnik
2015-10-29
2020-10-23
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
NATALIA ANNA KUBIAK
Wspólnik
2015-10-29
2020-10-23
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
TOMASZ HENRYK BURNATOWICZ
Beneficjent
NATALIA ANNA KUBIAK
Beneficjent
TOMASZ PRUSACZYK
Beneficjent
TOMASZ HENRYK BURNATOWICZ
reprezentant
NATALIA ANNA KUBIAK
reprezentant
TOMASZ PRUSACZYK
reprezentant
TOMASZ HENRYK BURNATOWICZ
Likwidator
2019-02-06
2020-10-23
TOMASZ PRUSACZYK
Likwidator
2019-02-06
2020-10-23
NATALIA ANNA KUBIAK
Likwidator
2019-02-06
2020-10-23
TOMASZ HENRYK BURNATOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
NATALIA ANNA KUBIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
TOMASZ PRUSACZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ HENRYK BURNATOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-29
2019-02-06
TOMASZ PRUSACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-29
2019-02-06
NATALIA ANNA KUBIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-29
2019-02-06
2015-10-29
2019-02-06
EASY FLAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie