KRS 0000582778
NIP8943068205
REGON36284987000000
NazwaOSEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOSEARCH
Data rejestracji 28 paź 2015 (9 lat temu) 28 paź 2015
Data usunięcia 05 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 182, WROCŁAW, 53-203, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHAIGARS ZEIDAKS
Wspólnik
2015-10-28
2017-11-06
44 ( CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200 ( DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
ANDRIS STINKA
Wspólnik
2015-10-28
2017-11-06
41 ( CZTERDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050( DWA TYSIĄCE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
RAIMONDS MIGLINIEKS
Wspólnik
2015-10-28
2021-02-05
65 (SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.250,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
TOMASZ KLIMENTOWSKI
Wspólnik
2017-11-06
2018-04-05
85 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ANTANAS SAKAVICKAS
Wspólnik
2018-04-05
2021-02-05
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYŚOKOSCI 600,00 ZŁ (SZEŚĆSET) ZŁOTYCH
1973-09-21
ANDRIS VOZKOVS
Wspólnik
2018-04-05
2021-02-05
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.150,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC STO PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
AGATA KLIMENTOWSKA
Prokurent
2015-10-28
2018-04-05
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRIS VOZKOVS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-05
2021-02-05
ANTANAS SAKAVICKAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-05
2021-02-05
1973-09-21
RAIMONDS MIGLINIEKS
PREZES ZARZĄDU
2015-10-28
2021-02-05
2015-10-28
2021-02-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-28
2021-02-05
OSEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-28
2021-02-05
AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 182, WROCŁAW, 53-203, WROCŁAW, POLSKA
2015-10-28
2021-02-05
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2015-10-28
2021-02-05
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2015-10-28
2021-02-05
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2015-10-28
2021-02-05
6391Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
2015-10-28
2021-02-05
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2015-10-28
2021-02-05
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-10-28
2021-02-05
7420Z - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
2015-10-28
2021-02-05
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2015-10-28
2021-02-05
8220Z - DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
2015-10-28
2021-02-05
2611Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie