KRS 0000582705
NIP5252634497
REGON36287235000000
NazwaA.D. HOLDING I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaA.D. HOLDING I
Data rejestracji 30 paź 2015 (9 lat temu) 30 paź 2015
Data usunięcia 06 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIODOWA, 1, WARSZAWA, 00-080, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34746000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252634497
data rejestracji 01 gru 2020
status Czynny
46102054020000030204599892
PKO Oddział 1 w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 2 65-066 Zielona Góra POLSKA
08105015751000009032920028
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
83105015751000009032920036
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
22102047950000990204877306
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
64835500090077595320000001
BS8355 Centrala
ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA
80835500090077595320000004
BS8355 Centrala
ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWMAREK KOLIBSKI
Wspólnik
2015-10-30
2016-04-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,- ZŁOTYCH
MICHAŁ DEC
Wspólnik
2015-10-30
2016-04-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,- ZŁOTYCH
ADRIAN PAWEŁ DROZDA
Wspólnik
2016-04-22
2022-06-06
694.919 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.745.950,00 ZŁOTYCH
ADRIAN PAWEŁ DROZDA
Beneficjent
ADRIAN PAWEŁ DROZDA
zgłaszający - komplementariusz
ADRIAN PAWEŁ DROZDA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBWY CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH JAK I POZASĄDOWYCH.
MAREK KOLIBSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-30
2016-04-22
MICHAŁ DEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-30
2016-04-22
ADRIAN PAWEŁ DROZDA
PREZES ZARZĄDU
2016-04-22
2022-06-06
2015-10-30
2016-07-12
LUMIDIA VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie