KRS 0000582094
NIP5542932493
REGON36279809000000
NazwaSATELLFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSATELLFLY
Data rejestracji 22 paź 2015 (9 lat temu) 22 paź 2015
Data usunięcia 30 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAGIELLOŃSKA, 95, BYDGOSZCZ, 85-027, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5542932493
data rejestracji 05 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPIOTR MACIEJ HERBA
Wspólnik
2015-10-22
2021-06-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
SZYMON WIKTOROWICZ
Wspólnik
2015-10-22
2016-11-23
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ
RAFAŁ SOSNOWSKI
Wspólnik
2015-10-22
2021-06-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
RAFAŁ SOSNOWSKI
Likwidator
2020-06-18
2021-06-30
PIOTR MACIEJ HERBA
Likwidator
2020-06-18
2021-06-30
PIOTR MACIEJ HERBA
Beneficjent
RAFAŁ SOSNOWSKI
Beneficjent
PIOTR MACIEJ HERBA
reprezentant
RAFAŁ SOSNOWSKI
reprezentant
PIOTR MACIEJ HERBA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RAFAŁ SOSNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR MACIEJ HERBA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-22
2020-06-18
SZYMON WIKTOROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-22
2016-11-23
RAFAŁ SOSNOWSKI
CZLONEK ZARZĄDU
2015-10-22
2020-06-18
2015-10-22
2020-06-18
SATELLFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie