KRS 0000581989
NIP8952055432
REGON36281026000000
Nazwa"GRUPA CA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA CA
Data rejestracji 23 paź 2015 (9 lat temu) 23 paź 2015
Data usunięcia 29 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RAFAŁA WOJACZKA, 3F, WROCŁAW, 51-169, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8952055432
data rejestracji 28 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAKAROLINA MARIA LEPCZAK
Wspólnik
2015-10-23
2023-08-29
85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MATEUSZ KAROL LEPCZAK
Wspólnik
2016-12-06
2023-08-29
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
KAROLINA MARIA LEPCZAK
Beneficjent
MATEUSZ KAROL LEPCZAK
Beneficjent
KAROLINA MARIA LEPCZAK
zgłaszający - wspólnik spółki
KAROLINA MARIA LEPCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MATEUSZ KAROL LEPCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAROLINA MARIA LEPCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-23
2018-06-05
MATEUSZ KAROL LEPCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-23
2017-05-10
KAROLINA MARIA LEPCZAK
PREZES ZARZĄDU
2018-06-05
2023-08-29
2015-10-23
2023-08-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-23
2023-08-29
"GRUPA CA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-23
2023-08-29
UL. RAFAŁA WOJACZKA, 3F, WROCŁAW, 51-169, WROCŁAW, POLSKA
2015-10-23
2023-08-29
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2015-10-23
2023-08-29
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2015-10-23
2023-08-29
1813Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
2015-10-23
2023-08-29
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2015-10-23
2023-08-29
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2015-10-23
2023-08-29
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-10-23
2023-08-29
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2015-10-23
2023-08-29
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
2015-10-23
2023-08-29
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie