KRS 0000581836
NIP5542931080
REGON36221448500000
NazwaSTAR FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTAR FOOD
Data rejestracji 21 paź 2015 (9 lat temu) 21 paź 2015
Data usunięcia 24 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TORUŃSKA, 18, CIELE, 86-005, CIELE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5542931080
data rejestracji 12 sie 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIDAMIAN STANISŁAW NIEDBALSKI
Wspólnik
2015-10-21
2021-06-24
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ
JUSTYNA MARIA NIEDBALSKA WIECZOREK
Wspólnik
2015-10-21
2021-06-24
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2.500 ZŁ
DAMIAN STANISŁAW NIEDBALSKI
Likwidator
2019-09-09
2021-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) JEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU 2) JEDNOOSOBOWO - PROKURENT SAMOISTNY 3) ŁĄCZNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM
DAMIAN NIEDBALSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-21
2021-06-24
JUSTYNA MARIA NIEDBALSKA WIECZOREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-21
2021-06-24
2015-10-21
2017-07-21
BEKONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-21
2019-09-09
STAR FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-21
2017-07-21
UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 18, NIEMCZ, 86-032, NIEMCZ, POLSKA
GKm 165/20
2022-05-20
2023-03-20
675412.51 PLN
XV GRp 2/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Damian Skóra Kancelaria Komornicza nr XXVI w Bydgoszczy
TW4040117007235
2022-08-16
2022-10-05
31947.17 PLN
TW4040117007235
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW4040117007237
2022-08-16
2022-10-05
2416.74 PLN
TW4040117007237
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW4040117007236
2022-08-16
2022-10-05
20033.8 PLN
TW4040117007236
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie