KRS 0000581698
NIP8722412058
REGON36283216000000
NazwaSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU DZIECKA "HANKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZYJACIÓŁ DOMU DZIECKA "HANKA"
Data rejestracji 27 paź 2015 (9 lat temu) 27 paź 2015
Data usunięcia 21 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 238, STRASZĘCIN, 39-218, STRASZĘCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHAGNIESZKA DANUTA SZUFNAROWSKA
Likwidator
2021-06-21
2022-04-21
ELŻBIETA BARBARA CICHOŃ
Członek Organu Nadzoru
2015-10-27
2016-01-29
MARIOLA KĄDZIELAWA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-27
2016-09-23
MARIA BINKO
Członek Organu Nadzoru
2016-01-29
2016-09-23
MAŁGORZATA MORAWCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-09-23
2017-03-13
ANNA JOANNA KAWALEC
Członek Organu Nadzoru
2016-09-23
2022-04-21
AGATA DOROTA RODAK
Członek Organu Nadzoru
2017-03-13
2022-04-21
DAMIAN JÓZEF MICHALIK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-27
2017-03-13
BOŻENA HELENA MOSIOR
Członek Organu Nadzoru
2017-03-13
2022-04-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
AGNIESZKA DANUTA SZUFNAROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-27
2021-06-21
PAWEŁ MORAWCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-27
2016-09-23
MONIKA EWA CIOŁKOSZ
WICEPREZES
2016-09-23
2017-03-13
PIOTR MARIA SMYK
SEKRETARZ
2016-09-23
2021-06-21
TOMASZ WŁADYSŁAW OWSIANIK
SKARBNIK
2017-03-13
2021-06-21
MAŁGORZATA RYMUT
CZŁONEK ZARZĄDU - SEKRETARZ
2015-10-27
2016-01-29
ANNA LIS
CZŁONEK ZARZĄDU - SKARBNIK
2015-10-27
2017-03-13
JANUSZ ZDZISŁAW MICHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - SEKRETARZ
2016-01-29
2016-09-23
2015-10-27
2021-06-21
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU DZIECKA "HANKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie