KRS 0000581564
NIP6751525640
REGON36279486700000
Nazwa"HAPPY DIET" SPÓŁKA JAWNA BINIEK
Krótka nazwa"HAPPY DIET" BINIEK
Data rejestracji 22 paź 2015 (9 lat temu) 22 paź 2015
Data usunięcia 05 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MOGILSKA, 123, KRAKÓW, 31-571, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6751525640
data rejestracji 01 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAFAŁ KAMIL BINIEK
Beneficjent
HALINA JOANNA BINIEK
Beneficjent
RAFAŁ KAMIL BINIEK
reprezentant
ANNA MARTA JANIK
Wspólnik
2015-10-22
2018-01-11
ANNA GRELA
Wspólnik
2015-10-22
2018-01-11
JAROSŁAW JUSZCZYK
Wspólnik
2018-01-11
2020-12-29
JUSTYNA BOŻENA JUSZCZYK
Wspólnik
2018-01-11
2020-12-29
HALINA BINIEK
Wspólnik
2020-12-29
2021-08-05
RAFAŁ BINIEK
Wspólnik
2020-12-29
2021-08-05
RAFAŁ KAMIL BINIEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POWIERNICZE OBJĘCIE 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM HAPPY DIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HALINA JOANNA BINIEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.
ANNA MARTA JANIK
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-22
2018-01-11
ANNA GRELA
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-22
2018-01-11
JUSTYNA BOŻENA JUSZCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2018-01-11
2020-12-29
JAROSŁAW JUSZCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2018-01-11
2020-12-29
RAFAŁ BINIEK
Członek Organu Reprezentacji
2020-12-29
2021-08-05
HALINA BINIEK
Członek Organu Reprezentacji
2020-12-29
2021-08-05
2015-10-22
2017-06-29
"HAPPY DIET" SPÓŁKA JAWNA A. WRÓBEL, A. GRELA
2017-06-29
2018-01-11
HAPPY DIET SPÓŁKA JAWNA ANNA JANIK ANNA GRELA
2018-01-11
2020-12-29
"HAPPY DIET" SPÓŁKA JAWNA J.JUSZCZYK, J.JUSZCZYK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie