KRS 0000581291
NIP5213710165
REGON36279517000000
NazwaROTARY-MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROTARY-MOTORS
Data rejestracji 21 paź 2015 (9 lat temu) 21 paź 2015
Data usunięcia 04 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA DANTYSZKA, 18, WARSZAWA, 02-054, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213710165
data rejestracji 05 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃIURII CHEBOTAR
Wspólnik
2015-10-21
2017-03-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
OLEG DUBISH
Wspólnik
2015-10-21
2016-08-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANDRII ROMANCHUK
Wspólnik
2016-08-23
2017-03-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
YEVHEN DRACHKO
Wspólnik
2017-03-16
2022-10-04
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
MAKSYM DRACHKO
Wspólnik
2017-03-16
2022-10-04
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRII ROMANCHUK
PREZES ZARZĄDU
2016-08-23
2017-03-16
OLEG DUBISH
PREZES ZARZĄDU
2015-10-21
2016-08-23
IURII CHEBOTAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-21
2017-03-16
YEVHEN DRACHKO
PREZES ZARZĄDU
2017-03-16
2022-10-04
MAKSYM DRACHKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-16
2022-10-04
2015-10-21
2017-03-16
INTERNATIONAL PROFESSIONAL GROUP IPRGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-21
2017-03-16
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie