KRS 0000580997
NIP7252101230
REGON36276986900000
NazwaPOSBOX SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOSBOX
Data rejestracji 19 paź 2015 (9 lat temu) 19 paź 2015
Data usunięcia 19 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. ADAMA MICKIEWICZA, 11, ŁÓDŹ, 90-443, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji250,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji600
Dane kontaktowe
Email INFO@POSBOX.PL
Dane podatkowe
NIP 7252101230
data rejestracji 03 lis 2015
status Czynny
59105014611000009030700513
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMJOANNA PIETRZAK ŁĘŻAK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-19
2022-01-19
PAWEŁ MADERSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-19
2022-01-19
ANNA AMANOWICZ KLUSZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-19
2022-01-19
KAROLINA MAREK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-19
2022-01-19
RAFAŁ MAREK
Beneficjent
JERZY ŁOCHOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW KRZYSZTOF KLUSZCZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW KRZYSZTOF KLUSZCZYŃSKI
Beneficjent
RAFAŁ MAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAROSŁAW KRZYSZTOF KLUSZCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW KRZYSZTOF KLUSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-19
2020-06-26
JAROSŁAW KRZYSZTOF KLUSZCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-06-26
2022-01-19
RAFAŁ MAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-19
2020-06-26
JERZY ŁOCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-06-26
2022-01-19
2015-10-19
2018-12-20
AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 23/25, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie