KRS 0000580655
NIP5732856163
REGON36232680100000
NazwaSILESIAN PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSILESIAN PARTNERS
Data rejestracji 14 paź 2015 (9 lat temu) 14 paź 2015
Data usunięcia 21 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 77600,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ZIELINSKI-LUKASZ@TLEN.PL
Dane podatkowe
NIP 5732856163
data rejestracji 02 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJÓZEF JAN MADALIŃSKI
Beneficjent
STEFAN WIĘCEK
reprezentant
STEFAN WIĘCEK
Wspólnik
2015-10-14
2017-06-07
1.512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.600,00 ZŁ
BOGDAN ANTONI ZIELIŃSKI
Wspólnik
2015-10-14
2017-06-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
ELŻBIETA DOROTA WIĘCEK
Wspólnik
2015-10-14
2017-06-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-04-05
2016-05-12
1.452 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.600,00 ZŁ
59214308600000
JÓZEF JANUSZ MADALIŃSKI
Wspólnik
2017-06-07
2023-11-21
1482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.100,00 ZŁ
ŁUKASZ BOGDAN ZIELIŃSKI
Prokurent
2015-10-14
2015-12-18
PROKURA SAMOISTNA
JÓZEF JAN MADALIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY.
STEFAN WIĘCEK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-14
2023-11-21
2015-10-14
2020-02-25
UL. DĄBROWSKIEGO, 17, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
SZD:2409-SEE.711.1539.2022.1_UNP:2409-22-028262
2022-03-29
2022-07-01
7993.29 PLN
FPW.PR.000073/16
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
SZD:2409-SEE.711.1539.2022.1_UNP:2409-22-028262
2022-03-29
2022-07-01
4047.87 PLN
FPW.PR.000053/16
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
SZD:2409-SEE.711.1539.2022.1_UNP:2409-22-028262
2022-03-29
2022-07-01
3874.69 PLN
FPW.PR.000017/16
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
SZD:2409-SEE.711.1539.2022.1_UNP:2409-22-028262
2022-03-29
2022-07-01
7963.1 PLN
FPW.PR.000006/16
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
SZD:2409-SEE.711.1539.2022.1_UNP:2409-22-028262
2022-03-29
2022-07-01
4030.61 PLN
FPW.PR.000061/16
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
SZD:2409-SEE.711.1539.2022.1_UNP:2409-22-028262
2022-03-29
2022-07-01
8127 PLN
FPW.PR.000031/16
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
SZD:2409-SEE.711.1539.2022.1_UNP:2409-22-028262
2022-03-29
2022-07-01
3886.67 PLN
FPW.PR.000011/17
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
SZD:2409-SEE.711.1539.2022.1_UNP:2409-22-028262
2022-03-29
2022-07-01
3903.04 PLN
FPW.PR.000003/17
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
SZD:2409-SEE.711.1539.2022.1_UNP:2409-22-028262
2022-03-29
2022-07-01
3920.12 PLN
FPW.PR.000121/16
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
SZD:2409-SEE.711.1539.2022.1_UNP:2409-22-028262
2022-03-29
2022-07-01
3956.83 PLN
FPW.PR.000097/16
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie