KRS 0000580183
NIP7010512053
REGON36271828600000
NazwaCENTRUM GENOMIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM GENOMIKI
Data rejestracji 12 paź 2015 (9 lat temu) 12 paź 2015
Data usunięcia 26 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻWIRKI I WIGURY, 93, WARSZAWA, 02-089, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@CENTRUMGENOMIKI.PL
Dane podatkowe
NIP 7010512053
data rejestracji 15 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF KUCHTA
Wspólnik
2015-10-12
2016-04-09
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
KRZYSZTOF FLAWIUSZ GINALSKI
Wspólnik
2015-10-12
2020-02-26
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
MAGDALENA OLGA SKRZYPCZAK
Wspólnik
2015-10-12
2020-02-26
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
KRZYSZTOF FLAWIUSZ GINALSKI
Likwidator
2019-07-08
2020-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF FLAWIUSZ GINALSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-15
2019-07-08
KRZYSZTOF KUCHTA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-12
2016-02-15
2015-10-12
2019-07-08
CENTRUM GENOMIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie