KRS 0000579805
NIP5472156195
REGON36270418900000
NazwaROTOBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROTOBY
Data rejestracji 08 paź 2015 (9 lat temu) 08 paź 2015
Data usunięcia 07 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CIESZYŃSKA, 322, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email VENTURA@ROTOBY.COM
Dane podatkowe
NIP 5472156195
data rejestracji 18 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHGAETANO D'ALOISIO
Wspólnik
2015-10-08
2019-01-07
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH
ROBERTO VENTURA
Wspólnik
2015-10-08
2019-01-07
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00 ZŁOTYCH
ROBERTO VENTURA
Likwidator
2018-04-30
2019-01-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNIK, B) PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: - DWIE OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ZARZĄDU, Z KTÓRYCH KAŻDA MOŻE UPOWAŻNIĆ PEŁNOMOCNIKA, ŁĄCZNIE, - JEDNA OSOBA WCHODZĄCA W SKŁAD ZARZĄDU, KTÓRA MOŻE UPOWAŻNIĆ PEŁNOMOCNIKA - ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERTO VENTURA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-08
2018-04-30
GAETANO D'ALOISIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-08
2018-04-30
2015-10-08
2018-04-30
ROTOBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie