KRS 0000579659
NIP7010405877
REGON14700720600000
NazwaM.LUBA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaM.LUBA
Data rejestracji 15 paź 2015 (9 lat temu) 15 paź 2015
Data usunięcia 20 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. TWARDA, 4, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓWMICHAŁ LUBA
Wspólnik
2015-10-15
2016-06-20
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA WSPÓLNIKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STYROPMIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. AKTUALNIE W SKŁAD ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STYROPMIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: MICHAŁ LUBA - PREZES ZARZĄDU, MARIA DANUTA SZYMAŃSKA - CZŁONEK ZARZĄDU.
MICHAŁ LUBA
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-15
2016-06-20
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-15
2016-06-20
71027086200000
2015-10-15
2016-06-20
SPÓŁKA JAWNA
2015-10-15
2016-06-20
M.LUBA SPÓŁKA JAWNA
2015-10-15
2016-06-20
UL. TWARDA, 4, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-15
2016-06-20
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2015-10-15
2016-06-20
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2015-10-15
2016-06-20
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2015-10-15
2016-06-20
7312 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie