KRS 0000579385
NIP7811916386
REGON36268241800000
NazwaPRESTIGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRESTIGO GROUP
Data rejestracji 07 paź 2015 (9 lat temu) 07 paź 2015
Data usunięcia 14 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BAŻANTÓW, 35, KATOWICE, 40-668, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811916386
data rejestracji 20 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAARKADIUSZ BAJOREK
Wspólnik
2019-04-05
2024-06-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ
JACEK SZOPIŃSKI
Wspólnik
2015-10-07
2019-04-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK SZOPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-07
2019-04-05
ŁUKASZ RAFAŁ BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-04-05
2024-06-14
2015-10-07
2019-04-05
UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 75, POZNAŃ, 60-523, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie