KRS 0000579255
NIP1231304456
REGON36269705800000
NazwaSUERTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUERTE
Data rejestracji 08 paź 2015 (9 lat temu) 08 paź 2015
Data usunięcia 19 mar 2024 19 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OGRODOWA, 49A, WARSZAWA, 00-873, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1231304456
Podstawy odmowy rejestracji Invalid date
Data odmowy rejestracji 30 paź 2019
status Niezarejestrowany
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAROMAN TYSCHENKO
Wspólnik
2015-10-08
2024-03-19
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ TOMASZ WASIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-08
2019-02-19
ROMAN TYSHCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2019-02-19
2024-03-19
DARIUSZ SŁAWOMIR KANIA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2015-10-08
2019-02-19
2015-10-08
2019-02-19
INTERNATIONAL FREIGHT SERVICES AND TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-08
2017-03-03
UL. JEDNOŚCI, 118(A), JANCZEWICE, 05-506, JANCZEWICE, POLSKA
2017-03-03
2018-08-24
UL. MASZTOWA, 65, ANTONINÓW, 05-504, PIASECZNO, POLSKA
2018-08-24
2019-02-19
ANTONINÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie